Clemente Micara (December 24, 1879—March 11, 1965) was an Italian Cardinal of the Roman Catholic Church. He served as Vicar General of Rome from 1951 until his death, and was elevated to the cardinalate in 1946.
Attributes | Values |
---|
rdf:type
| |
rdfs:label
| - Clemente Micara
- Clemente Micara
|
rdfs:comment
| - Clemente Micara (December 24, 1879—March 11, 1965) was an Italian Cardinal of the Roman Catholic Church. He served as Vicar General of Rome from 1951 until his death, and was elevated to the cardinalate in 1946.
- Clemente Micara (Frascati, 24 december 1879 — 11 maart 1965), titulair aartsbisschop van Apamea (Syrië) en later kardinaal-bisschop van Velletri, was een Italiaans geestelijke. Van 1923 tot 1950 was hij apostolisch nuntius in België.
|
sameAs
| |
dcterms:subject
| |
vorige
| |
volgende
| |
dbkwik:nl.religion...iPageUsesTemplate
| |
dbkwik:religion/pr...iPageUsesTemplate
| |
dipstyle
| |
Rang
| |
naam
| - Clemente kardinaal Micara
|
dbkwik:resource/cnOv0jVcQ853Zi4LnceX6A==
| |
dbkwik:resource/huLbVxaZnQpXTmTaQmMzHg==
| - prefect van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven en vicaris-generaal van Rome
|
Title
| |
Before
| |
Years
| - 1920(xsd:integer)
- 1923(xsd:integer)
- 1950(xsd:integer)
- 1951(xsd:integer)
|
cardinal name
| |
After
| |
offstyle
| |
See
| |
dbkwik:resource/3fc3---N7LFGxS6fkAN4Ug==
| |
lijst
| - Apostolisch nuntius voor België1923-1950
- Kardinaal-vicaris van het bisdom Rome
|
abstract
| - Clemente Micara (Frascati, 24 december 1879 — 11 maart 1965), titulair aartsbisschop van Apamea (Syrië) en later kardinaal-bisschop van Velletri, was een Italiaans geestelijke. Van 1923 tot 1950 was hij apostolisch nuntius in België. Hij werd door paus Pius XII kardinaal gecreëerd, en werd de titulus van Santa Maria sopra Minerva. Later werd hij benoemd tot pro-prefect van de Congregatie voor de Riten. In 1951 werd hij tot vicaris-generaal van Rome benoemd, en dit bleef hij tot aan zijn dood. Tenslotte was hij tussen 1950 en 1953 prefect van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. Gedurende zijn episcopaat wijdde hij Friedrich Wetter priester en Jozef Van Roey aartsbisschop.
- Clemente Micara (December 24, 1879—March 11, 1965) was an Italian Cardinal of the Roman Catholic Church. He served as Vicar General of Rome from 1951 until his death, and was elevated to the cardinalate in 1946.
|
is vorige
of | |
is Before
of | |